Hanes ariannol THE NYIKA-VWAZA (UK) TRUST

Rhif yr elusen: 1105105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024 05/04/2025
Cyfanswm Incwm Gros £41.13k £54.94k £225.60k £17.84k £17.75k
Cyfanswm gwariant £46.91k £54.88k £48.09k £46.81k £39.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A