Hanes ariannol RICHMOND MENCAP LIMITED

Rhif yr elusen: 1102587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £202.87k £153.08k £157.38k £162.90k £194.33k
Cyfanswm gwariant £182.69k £150.40k £171.74k £191.83k £200.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £53.80k £63.08k N/A £60.22k £51.25k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.00k N/A £7.64k