Hanes ariannol ROYAL OSTEOPOROSIS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1102712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £4.45m | £5.40m | £4.29m | £4.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.83m | £5.13m | £3.74m | £3.93m | £4.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.16k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £572.90k | £1.16k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.93m | £4.22m | £4.94m | £3.96m | £4.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £93.48k | £104.03k | £343.83k | £202.13k | £114.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £448.91k | £84.34k | £89.12k | £84.69k | £54.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.64k | £48.53k | £30.93k | £46.02k | £54.18k | |
|
Incwm - Arall | £9 | £0 | £0 | £0 | £9.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.12m | £2.09m | £2.69m | £2.72m | £2.90m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.74m | £4.00m | £3.06m | £3.07m | £3.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.10m | £1.13m | £676.00k | £856.61k | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.59k | £21.58k | £39.33k | £71.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £218.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £18.19k | £23.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.