Hanes ariannol RSA TRUST
Rhif yr elusen: 1105523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £470.81k | £471.18k | £404.08k | £562.75k | £551.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.33k | £413.88k | £390.78k | £405.21k | £443.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.90k | £11.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £550.00k | £550.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £849 | £1.08k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £11.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £405.21k | £443.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £39.24k | £7.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £349.86k | £385.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.