Ymddiriedolwyr THE GREAT ECCLESTON AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 1104640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SARA ELIZABETH FRYARS Ymddiriedolwr 08 January 2024
RICHARD DUMBRECK'S SINGLETON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Louise Hewitt Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
James Edward Bracken Ymddiriedolwr 09 January 2023
Dim ar gofnod
Janet Ann Simpson Ymddiriedolwr 30 December 2021
THE GARSTANG AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Jayne Audrey Eckersley Ymddiriedolwr 12 December 2018
Dim ar gofnod
John Aubrey Greenhalgh Ymddiriedolwr 11 January 2018
Dim ar gofnod