Hanes ariannol RICHARD DUMBRECK'S SINGLETON TRUST

Rhif yr elusen: 1106862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £218.18k £208.26k £241.13k £277.48k £263.44k
Cyfanswm gwariant £161.84k £205.14k £204.93k £265.63k £197.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A