Ymddiriedolwyr RICHARD DUMBRECK'S SINGLETON TRUST
Rhif yr elusen: 1106862

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH WALKER | Cadeirydd | 05 February 2013 |
|
|
||||
Amanda Dawn Hindley | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Alec Robert Davies | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|||||
Sarah Cholmondeley | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
DAVID KAY | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
PATRICK ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
ANNE ROGERSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
SARA ELIZABETH FRYARS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.