Hanes ariannol PAUL HAMLYN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1102927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.51m | £32.21m | £39.76m | £5.06m | £5.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.60m | £57.25m | £49.84m | £52.37m | £54.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.05m | £310.00k | N/A | £35.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £706.50k | £2.10m | £969.89k | £95.00k | £128.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.77m | £30.10m | £38.79m | £4.94m | £5.32m | |
|
Incwm - Arall | £35.92k | £15.18k | £661 | £20.43k | £20.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £40.46m | £51.53m | £43.69m | £42.87m | £45.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.14m | £5.72m | £6.14m | £9.50m | £8.98m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.57k | £88.31k | £72.24k | £66.91k | £73.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £35.34m | £45.86m | £37.67m | £36.66m | £38.90m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.14m | £5.72m | £6.14m | £9.50m | £8.98m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.