ymddiriedolwyr BIRNBECK REGENERATION TRUST
Rhif yr elusen: 1103012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES JAMES MCCANN | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Crockford-Hawley | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
ROBERT OSBORNE-PAYNE | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
MICHAEL MATHEW SOLOMON | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Simon Talbot-Ponsonby | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|||||
Paul Hatton | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
||||
Rosemary Barnett | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
Peter Lander | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
Trevor Barnett | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
Richard Gordon Griffin | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
Lelsey McCann | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
NEIL JOHN O'DONOGHUE | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
DR CHRISTOPHER CHARLTON OBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.