Hanes ariannol THE MRS SUNDERLAND MUSIC FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1103084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.51k £2.30k £33.22k £51.38k £43.82k
Cyfanswm gwariant £38.17k £4.68k £33.22k £48.52k £43.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A