Ymddiriedolwyr THE DISABLED RAMBLERS

Rhif yr elusen: 1103508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paula Brunt Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Simon Bruton Ymddiriedolwr 24 February 2025
Dim ar gofnod
Jonathan Clark Ymddiriedolwr 07 August 2024
Dim ar gofnod
Marian Elizabeth Andrews Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
MARK CHEVALLEY DE RIVAZ Ymddiriedolwr 06 December 2017
Dim ar gofnod
Rhiannon Robinson Ymddiriedolwr 11 April 2015
NAILSEA FESTIVAL OF MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser
Arthur Walter Lee Ymddiriedolwr 29 November 2014
Dim ar gofnod
JOHN CUTHBERTSON Ymddiriedolwr 13 May 2013
Dim ar gofnod