Hanes ariannol NORTH KENT MIND

Rhif yr elusen: 1103790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.05m £2.45m £2.84m £3.28m £3.17m
Cyfanswm gwariant £2.22m £2.07m £2.52m £3.21m £3.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £1.12m N/A £2.04m £1.46m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £104.74k N/A £29.60k £586.71k
Incwm o roddion a chymynroddion £39.52k £143.84k £138.24k £82.08k £43.74k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £49.64k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.96m £2.31m £2.70m £3.19m £3.11m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £490 £128 £100 £4.42k £18.78k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £35.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.17m £2.06m £2.52m £3.21m £3.22m
Gwariant - Ar godi arian £48.99k £0 £0 £4.93k £2.53k
Gwariant - Llywodraethu £6.49k £6.72k £643.23k £34.87k £715.42k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £894 £193 £149 £192