ymddiriedolwyr GLOBE COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1104770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lily Wong Le | Cadeirydd | 02 November 2022 |
|
|
||||
Bethan Charnley | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Roisin Kavanagh | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Anna-Paulina Norbury | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Ripon Shamsul Ray | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Arslan Hussain | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Robert Charles Tame | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Julian David Haxby Mr | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.