Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau BRISTOL CHILDREN'S HELP SOCIETY
Rhif yr elusen: 1092921-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONVEYANCE DATED 10 JULY 1928 AND CONSTITUTION ADOPTED 26 JULY 1972 AS AMENDED 3 MARCH 1975, 13 JANUARY 1979, SCHEME DATED 28 JANUARY 2004, UNITING DIRECTION (MADE UNDER S96 OF THE CHARITIES ACT 1993) AND DATED 14 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
THE CARE OF NECESSITOUS CHILDREN OF BRISTOL AND ITS NEIGHBOURHOOD BY PROVIDING:
(I) FOOD
(II) SUMMER HOLIDAYS
(III) CLOTHING
(IV) PLAY ROOMS AND SUCH OTHER ENTERPRISES AS THE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
BRISTOL AND ITS NEIGHBOURHOOD.
Hanes cofrestru
- 15 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.