ymddiriedolwyr SHIRAZ MIRZA COMMUNITY HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1107788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLR SHIRAZ HUSSAIN MIRZA | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Aamir Akhlaque | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
IAN DOBIE | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Nuhad S Alarab | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||
TAHIRA BUTT | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||
JUNE IRETON | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||||
MRS H AL-SHARIFI | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||||
John Farmer | Ymddiriedolwr | 25 January 2005 |
|
|||||||
LEONARD EDWARD BENTALL FCA DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JAGDIP GREWAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR J M MUMFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SHIRAZ MIRZA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.