Hanes ariannol LEDBURY AND DISTRICT U3A

Rhif yr elusen: 1104465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.31k £6.43k £12.23k £16.25k £17.52k
Cyfanswm gwariant £9.14k £6.22k £12.26k £14.13k £15.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £150 N/A N/A