Ymddiriedolwyr LEDBURY AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1104465

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Jane Churchill | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Erica Jane Morland | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Kelvin Lynch | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Alasdair Gibson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Mason | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Michael Peter Townsend | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
FREDERICK JAN LUMB | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
SALLY HOLLIDAY | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH JENNIFER HODGESS HARRISON | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
ANDREW CASTRO | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.