ymddiriedolwyr NOTTINGHAM HIGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1104251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Michele Griffiths | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||
Richard James Bonney | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||||
Richard Puneet Singh Johal | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Stephen John French | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||
Mark Frederick Dillon | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||
Philip Graham Renshaw | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||
Christopher John Prentice | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||||
Dr Sharmini Krishanand | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||||
Dr Basheera Hanslo | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||||
Dr Gail Walton | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||||
John Stephen Jackson | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||||
Stephen Banks | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||||
PHILIPPA KATE McNAMARA | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.