Hanes ariannol DORSET OPERA
Rhif yr elusen: 1105318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £602.97k | £147.48k | £436.60k | £651.97k | £653.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £521.98k | £111.62k | £466.66k | £621.62k | £663.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £209.17k | N/A | N/A | £180.01k | £139.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.52k | N/A | N/A | £11.60k | £6.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £324.15k | N/A | N/A | £319.78k | £350.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.46k | N/A | N/A | £1.12k | £6.24k | |
|
Incwm - Arall | £39.66k | N/A | N/A | £139.46k | £152.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £509.74k | N/A | N/A | £611.38k | £659.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.63k | N/A | N/A | £10.23k | £4.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £2.27k | £2.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.62k | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.