Hanes ariannol YAD VEACHISOMOCH L'CHAIM

Rhif yr elusen: 1105231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £412.87k £660.26k £687.86k £821.62k £1.28m
Cyfanswm gwariant £449.31k £503.81k £581.76k £781.98k £886.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.59k £26.70k £10.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £641.23k £687.82k £819.98k £1.27m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £15 £43 £1.65k £10.96k
Incwm - Arall N/A £19.01k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £503.81k £581.76k £781.98k £886.33k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.50k £2.64k £2.88k £6.42k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £19.48k £42.49k £63.44k £9.80k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0