THE KYNGE'S COLLEGE OF OUR LADYE OF ETON BESYDE WINDESORE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Eton College was founded by Henry VI in 1440. Today it is an independent boys' boarding school whose charitable purpose is the advancement of education by the provision, support and conduct of a school and ancillary or incidental educational activities for the benefit of students and/or the wider community; and the preservation and maintenance of the College's historic buildings and Collections.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£91,268,000
Roddion a chymynroddion | £14.24m | |
Weithgareddau elusennol | £52.39m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.61m | |
Buddsoddiadau | £16.39m | |
Arall | £6.65m |
Cyfanswm gwariant:
£101,087,000
Codi arian | £11.57m | |
Weithgareddau elusennol | £89.52m | |
Arall | £0 |
-£23,892,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £11.57m | |
Gwariant elusennol | £89.52m |
Pobl

1156 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 33 |
£70k i £80k | 24 |
£80k i £90k | 19 |
£90k i £100k | 27 |
£100k i £110k | 23 |
£110k i £120k | 33 |
£120k i £130k | 18 |
£130k i £140k | 16 |
£140k i £150k | 14 |
£150k i £200k | 11 |
£250k i £300k | 1 |
£350k i £400k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
- ETON COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nicholas David Coleridge | Cadeirydd | 07 October 2023 |
|
|||||||
Anne Magill | Ymddiriedolwr | 08 February 2025 |
|
|
||||||
Harold Nsamba Matovu KC | Ymddiriedolwr | 12 October 2024 |
|
|
||||||
Professor Michael Proctor | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||||
Francis Clement Sais Brown PhD | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||||
John Frederick William Birney PhD | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|||||||
Simon Peter Vivian | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||
Peter John McKee | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Baroness Helena Morrissey | Ymddiriedolwr | 03 February 2018 |
|
|||||||
SIR MARK LYALL GRANT | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||||
MARK ESIRI | Ymddiriedolwr | 06 February 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.25m | £77.98m | £84.95m | £100.37m | £91.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.78m | £83.42m | £86.39m | £102.58m | £101.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.63m | £17.14m | £5.64m | £7.95m | £14.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.31m | £1.12m | £1.09m | £1.53m | £1.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.24m | £42.56m | £46.07m | £50.65m | £52.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £734.00k | £1.37m | £2.57m | £2.19m | £10.83m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.88m | £12.69m | £28.07m | £33.31m | £16.39m | |
|
Incwm - Arall | £7.19m | £4.47m | £4.07m | £6.93m | £6.65m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £331.78k | £3.08m | £653.00k | £883.00k | £534.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £69.73m | £72.03m | £74.27m | £88.98m | £89.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.05m | £11.39m | £12.13m | £13.60m | £11.57m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.00k | £36.00k | £64.00k | £65.00k | £68.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.48m | £5.09m | £3.34m | £3.70m | £5.19m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £88.86m | £102.72m | £124.45m | £127.94m | £144.26m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £473.82m | £475.53m | £559.12m | £567.98m | £552.90m | |
|
Cyfanswm asedau | £49.68m | £64.07m | £49.76m | £61.59m | £37.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£39.96m | -£39.55m | -£36.86m | -£11.82m | -£2.84m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £128.23m | £149.57m | £154.07m | £183.56m | £192.86m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
STATUTES APPROVED BY HER MAJESTY THE QUEEN IN COUNCIL 24 OCTOBER 1973, AS AMENDED 9 JANUARY 1976, 21 APRIL 1980, 21 JULY 1999, 5 SEPTEMBER 2006 AND 12 MARCH 2008 AS AMENDED ON 12 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
A. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION, SUPPORT AND CONDUCT OF A SCHOOL KNOWN AS ETON COLLEGE AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES (INCLUDING THE CONDUCT OF SERVICES IN ITS CHAPEL OR CHAPELS) FOR THE BENEFIT OF STUDENTS (BEING PERSONS ENROLLED ON A COURSE OF STUDY PROVIDED BY ETON COLLEGE AND / OR THE WIDER COMMUNITY; AND IN SO FAR AS IT IS NOT INCOMPATIBLE WITH THE OBJECT SET OUT IN A ABOVE: B. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE PRESERVATION, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND REPAIR OF: (A) THE BUILDINGS AND FABRIC OF ETON COLLEGE (INCLUDING THE CHAPELS OF THE COLLEGE) WHICH ARE OF ARCHITECTURAL OR HISTORIC IMPORTANCE; AND (B) THE FURNITURE, PICTURES AND CHATTELS OF ANY DESCRIPTION HAVING HISTORIC OR ARTISTIC INTEREST CONNECTED WITH THE COLLEGE.
Maes buddion
WINDSOR AND MAIDENHEAD
Elusennau cysylltiedig
- 23 Rhagfyr 2014 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BURSARY
ETON COLLEGE
WINDSOR
SL4 6DJ
- Ffôn:
- 01753370542
- E-bost:
- clerk@etoncollege.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window