Hanes ariannol GRESHAM'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1105500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.66m | £35.14m | £17.40m | £20.04m | £28.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.95m | £16.53m | £17.03m | £19.47m | £21.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.66k | £59.00k | £58.88k | £134.97k | £126.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £885.00k | £246.28k | £468 | £1.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £575.00k | £19.17m | £344.00k | £95.00k | £6.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £452.00k | £172.00k | £262.00k | £510.00k | £684.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.48m | £15.67m | £16.67m | £19.33m | £21.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150.00k | £122.00k | £127.00k | £111.00k | £215.00k | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £3.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.64m | £16.30m | £16.75m | £18.94m | £20.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £313.00k | £229.00k | £287.00k | £527.00k | £647.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £28.00k | £28.00k | £30.00k | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.00k | £22.00k | £50.00k | £12.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.