Hanes ariannol everyFAMILY Limited

Rhif yr elusen: 1108713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.41m £1.22m £1.16m £863.65k £864.59k
Cyfanswm gwariant £1.42m £1.25m £1.14m £967.65k £957.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £197.74k £128.63k £170.34k £124.08k £26.89k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.21m £135.62k £3.87k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £9.00k £15.47k £29.81k £50.13k £46.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £54.14k £61.93k £8.53k £7.68k £20.04k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.34m £1.14m £1.12m £805.83k £798.17k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £475 £764 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.42m £1.25m £1.13m £966.58k £950.62k
Gwariant - Ar godi arian £892 £130 £10.62k £1.07k £6.46k
Gwariant - Llywodraethu £0 £7.80k £8.40k £7.12k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0