Ymddiriedolwyr everyFAMILY Limited
Rhif yr elusen: 1108713

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Chandler | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Antony Tilzey-Phillips | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Andrea Ayres | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Claire Clark | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Patrick Graham | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Roxane Louise Twining | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Erik Montgomery | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.