Hanes ariannol TYNE RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1107358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £733.46k | £484.67k | £532.97k | £849.00k | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £790.02k | £397.52k | £491.34k | £597.63k | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £111.87k | £146.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £567.64k | £120.08k | £256.58k | £263.28k | £815.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.04k | N/A | £141.67k | £270.68k | £281.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.55k | N/A | £48.67k | £82.14k | £42.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £617.07k | N/A | £328.35k | £485.99k | £907.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £140 | N/A | £57 | £164 | £2.27k | |
|
Incwm - Arall | £6.65k | N/A | £14.22k | £10.03k | £10.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.99k | N/A | £460.20k | £537.72k | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.43k | N/A | £5.59k | £2.84k | £753 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.62k | N/A | £3.76k | £5.10k | £15.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £16.60k | N/A | £25.54k | £57.06k | £28.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.