Hanes ariannol HUMANITARIAN AID RELIEF TRUST
Rhif yr elusen: 1107341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £784.95k | £557.59k | £546.22k | £583.43k | £723.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £605.06k | £691.79k | £520.67k | £632.99k | £688.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £782.55k | £556.89k | £535.23k | £410.05k | £479.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.21k | £258 | £784 | £340 | £21 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £172.80k | £242.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £187 | £440 | £203 | £40 | £287 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.00k | £200 | £1.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £5.00k | £0 | £6.03k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £529.28k | £591.44k | £438.52k | £511.33k | £562.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.78k | £100.35k | £82.15k | £121.66k | £125.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.98k | £32.57k | £18.92k | £37.03k | £27.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £323.68k | £244.01k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.