ymddiriedolwyr GREAT YARMOUTH U3A
Rhif yr elusen: 1106177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Fellas | Cadeirydd | 02 March 2023 |
|
|||||
Vivianne Margaret Sprason | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Jean Ann Grist | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Joan Bailey | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
ERNEST ALBERT CURTIS | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Anthony John Harris | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Patricia Ashbourne | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Teresa Wing | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Salmon | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Wendy Styles | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.