Hanes ariannol CONTINENTAL STAR FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1107046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/06/2020 21/06/2021 21/06/2022 21/06/2023 21/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.65k £9.34k £72.92k £16.50k £10.49k
Cyfanswm gwariant £23.90k £20.02k £35.98k £13.91k £10.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £10.42k