Hanes ariannol KINGSGATE COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1106273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.47m | £4.57m | £4.05m | £3.74m | £4.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.09m | £4.17m | £3.31m | £3.12m | £3.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £155.97k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £139.02k | £87.50k | £106.26k | £155.97k | £13.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.46m | £3.44m | £3.18m | £3.19m | £3.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £715.46k | £792.12k | £313.24k | £114.68k | £243.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £295.18k | £342.38k | £344.89k | £393.27k | £524.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £206.60k | £42.25k | £7.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.58m | £3.63m | £3.02m | £2.97m | £3.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £512.27k | £540.53k | £297.40k | £154.53k | £201.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £12.96k | £10.34k | £11.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.