ymddiriedolwyr KINGSGATE COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1106273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID ANDREW SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
ADERONKE LYDIA OPAYINKA | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
SAMSON OLUWASINA ABIOYE | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|||||
Matthew Negus | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
BARRY FEATHERSTONE | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
NORMAN PASKIN | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.