Ymddiriedolwyr THE EXMOOR NATURAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1108445

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastair Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Fiona Windle | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
James Richard Windle | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Marilyn Jennings | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Celia Tickner | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
Sian Parry | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
RUTH HYETT | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|||||
BRIAN COULSON | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
||||
MICHAEL ST JOHN HANKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE JANET GIDDENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JAMES PYM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.