Hanes ariannol MUSTAQBILL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1106573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.35k £17.76k £27.42k £10.00k £4.00k
Cyfanswm gwariant £2.02k £11.78k £24.48k £15.32k £3.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £2.50k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.25k £27.42k N/A N/A