THE DARTMOOR SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the education of the public in the culture, local history, arts,flora,fauna, geographic and historic features of Dartmoor and neighbouring areas by the provision of lectures, published research and organised excursions and by providing advice, information and support on the preservation of the unique features of the area and its landscape.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 26 Awst 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Reverend Canon Nicholas Paul Fennemore | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|||||
Andrew Kenneth John | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Bridget Elizabeth Cole | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Lucy Elizabeth Van der Steen | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Anthea Clair Jonquil Hoey | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Caya Edwards | Ymddiriedolwr | 14 August 2021 |
|
|
||||
Layland Branfield | Ymddiriedolwr | 14 August 2021 |
|
|
||||
Bill Murray | Ymddiriedolwr | 14 August 2021 |
|
|
||||
THOMAS ORCHARD | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.14k | £5.93k | £6.69k | £6.99k | £7.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.63k | £3.39k | £2.95k | £10.14k | £8.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 APRIL 1999 AS AMENDED 23 JULY 2005 AND 4 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CULTURE, LOCAL HISTORY, ARTS, FLORA, FAUNA, GEOGRAPHIC AND HISTORIC FEATURES OF DARTMOOR AND NEIGHBOURING AREAS BY THE PROVISION OF LECTURES, PUBLISHED RESEARCH AND ORGANISED EXCURSIONS AND BY PROVIDING ADVICE, INFORMATION AND SUPPORT ON THE PRESERVATION OF THE UNIQUE FEATURES OF THE AREA AND ITS LANDSCAPE, AND BY OCCASIONAL GRANTS TO INDIVIDUALS, ORGANISATIONS OR OTHER CHARITABLE BODIES IN SUPPORT OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
DARTMOOR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Windyridge
Midella Road
Yelverton
PL20 6AU
- Ffôn:
- 01822853826
- E-bost:
- info@dartmoorsociety.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window