Hanes ariannol DEPAUL INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1107385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.21m | £40.28m | £44.21m | £50.03m | £62.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.79m | £39.59m | £41.68m | £45.84m | £59.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.99m | £1.79m | £5.93m | N/A | £9.28m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.76m | £6.92m | £2.66m | N/A | £352.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.78m | £7.94m | £9.34m | £10.77m | £19.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £436.00k | £858.00k | £468.00k | £531.00k | £1.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.08m | £28.48m | £31.57m | £35.30m | £38.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £16.00k | £10.00k | £10.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.91m | £2.98m | £2.82m | £3.42m | £3.27m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £445.00k | £237.00k | £132.00k | £391.00k | £579.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.16m | £36.58m | £38.52m | £42.99m | £56.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.63m | £3.01m | £3.16m | £2.86m | £3.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.00k | £128.00k | £122.00k | £126.00k | £138.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £62.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.