ymddiriedolwyr DEPAUL INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1107385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen O'Shea | Cadeirydd | 26 January 2022 |
|
|||||
David Foster | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Andres Gomez de la Torre Barrera | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Viliam Kaceriak | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
SANDEEP KATWALA | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Rhea Tariq | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Cormac O'Tighearnaigh | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Joseph Campbell Clark | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Rev Aidan Rooney C.M. | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
ADRIAN ABEL | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|||||
HEIDI MARIA KRUITWAGEN | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
Sr Margaret Barrett | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN CHARLES DARLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.