Ymddiriedolwyr THE NORTHUMBRIA REGION U3A

Rhif yr elusen: 1116695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Wendy Dale Cadeirydd 28 April 2025
Dim ar gofnod
Moira Stokoe Ymddiriedolwr 28 April 2025
GUISBOROUGH UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Allison Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
Theresa Mary Mulkerrin Ymddiriedolwr 30 April 2024
PROGRESSIVE PLAYERS (GATESHEAD) LIMITED
Derbyniwyd: 8 diwrnod yn hwyr
DURHAM U3A
Derbyniwyd: Ar amser
Edward Hugh Watt Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Malcolm Wilkinson Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Cecilia Mary Coulson Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Peter George Barnett Ymddiriedolwr 31 July 2020
Dim ar gofnod
Mary Elizabeth Barlow Secretary Ymddiriedolwr 24 April 2019
Dim ar gofnod
Ann Carr Ymddiriedolwr 24 April 2019
THE SEDGEFIELD EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser