Hanes ariannol CONNOR DOWNS RESIDENTS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1108024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2025
Cyfanswm Incwm Gros £885 £2.54k £5.81k £17.44k £23.30k
Cyfanswm gwariant £1.41k £2.07k £6.23k £16.51k £24.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £17.74k