Hanes ariannol STUDENTS AND REFUGEES TOGETHER (START)
Rhif yr elusen: 1108113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £369.36k | £324.43k | £339.78k | £303.32k | £396.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £353.28k | £377.89k | £310.25k | £309.55k | £359.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £236.40k | £201.69k | £168.44k | £178.85k | £163.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.