ymddiriedolwyr GLOBAL LINK (LANCASTER)
Rhif yr elusen: 1107471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Jouzdan | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
John Edward Braithwaite | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Debbie Mace | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
Steven Hakizimana Shyaka | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Thomas Vasil Cahill | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Patrice Van Cleemput | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
CAROLINE JACKSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|||||
JOHN CAMPBELL HAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.