Hanes ariannol AGE CONCERN CAMBRIDGESHIRE
Rhif yr elusen: 1107589
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.08m | £1.21m | £1.12m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.13m | £1.09m | £1.14m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £599.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £573.81k | £21.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £330.80k | £247.73k | £385.82k | £51.81k | £339.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.95k | £47.20k | £58.23k | £184.49k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £740.09k | £757.71k | £746.23k | £787.60k | £809.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.84k | £9.74k | £6.53k | £93.94k | £87.96k | |
|
Incwm - Arall | £13.76k | £14.00k | £14.00k | £4.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £61.90k | £14.24k | £55.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £1.10m | £1.06m | £1.09m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.61k | £30.90k | £23.85k | £44.82k | £24.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £80.48k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.