Dogfen lywodraethu CONFEDERATION OF SCHOOL TRUSTS
Rhif yr elusen: 1107640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/12/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/04/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/04/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 MAR 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 SEP 2018 as amended on 01 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SCHOOLS IN ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.