ymddiriedolwyr CONFEDERATION OF SCHOOL TRUSTS
Rhif yr elusen: 1107640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mufti Hamid Patel | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||
Susan Frances Douglas CBE | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Edward Francois Vainker | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Russell | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
PAMELA WENDY ANNE TUCKETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Luke Dunstan Sparkes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lorrayne Hughes | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
Stephen John Snelson | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
||||
Pamela Avril Wright FRSA OBE | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
||||
ROY BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.