Hanes ariannol THE ROTARY YOUTH TRUST FOR LUTON

Rhif yr elusen: 1107498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.88k £6.10k £6.83k £7.65k £7.88k
Cyfanswm gwariant £8.30k £7.14k £6.63k £1.75k £11.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A