Hanes ariannol CHARLBURY AND OVERSEAS COMMUNITY PROJECTS LTD

Rhif yr elusen: 1110285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.22k £442 £7.08k £17.17k £19.86k
Cyfanswm gwariant £23.18k £1.79k £7.57k £17.41k £21.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A