Ymddiriedolwyr PAINSWICK ROCOCO GARDEN TRUST

Rhif yr elusen: 1107844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jason Stephen Pearce Ymddiriedolwr 26 February 2025
COWLEY VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Balkwill Ymddiriedolwr 27 March 2024
THE PAINSWICK CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Chris Scott Ymddiriedolwr 22 June 2022
Dim ar gofnod
Frances Lorraine Gristock Ymddiriedolwr 18 September 2019
PITCHCOMBE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Marion Tertia Mako Ymddiriedolwr 21 March 2018
Dim ar gofnod
GAIL STOTEN Ymddiriedolwr 09 February 2016
Dim ar gofnod