ymddiriedolwyr THE ADVICE SERVICES ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1112627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Taylan Sahybaz | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||||||||
Cassandra Harrison | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||||||||
Alasdair Stewart | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||||||
Fran McSweeney | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||||||
Kani Jelisa Kundu | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||||||
Sabrina Dubash | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||||||
Carol Anne Storer OBE | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||||||
Dr James Sandbach | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||||||||
Cllr Ruth Hayes | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|||||||||||
John Roberts | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||||||||
MARTIN MICHAEL BARNES | Ymddiriedolwr | 04 December 2015 |
|
|||||||||||
JULIE BISHOP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.