Hanes ariannol INTERNET WATCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.14m | £3.36m | £4.53m | £5.50m | £6.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95m | £3.67m | £3.69m | £4.07m | £4.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £292.93k | £476.90k | £421.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.37k | £5.00k | £117.97k | £99.60k | £19.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.79k | £103.04k | £116.53k | £83.81k | £11.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.12m | £3.24m | £4.28m | £5.30m | £5.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.18k | £11.50k | £7.77k | £7.87k | £56.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.95m | £3.67m | £3.69m | £4.07m | £4.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £46.10k | £47.35k | £48.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.