ymddiriedolwyr INTERNET WATCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Brown | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|||||
Sanjit Kaur Gill | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Alexander Ian Arthur Evans | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||
Rachel Sarah Yeomans | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Jeremy Newman | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Simon Colin Benjamin Staffell | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Andrew John Campling | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Supriya Suri Malik | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|||||
Terry Downing | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Giles Crown | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Bronagh McCloskey | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.