Hanes ariannol ENFIELD MUSLIM WOMENS AID
Rhif yr elusen: 1109172
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.59k | £160.73k | £235.39k | £228.38k | £18.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.22k | £179.14k | £178.96k | £184.32k | £180.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.52k | N/A | £231.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £160.73k | N/A | £217.43k | £14.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.