Hanes ariannol DORSET MIND
Rhif yr elusen: 1108168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.89k | £645.91k | £810.82k | £944.25k | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £311.51k | £614.47k | £661.03k | £915.10k | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.45k | £19.34k | £19.34k | £19.34k | £408.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.25k | N/A | £7.71k | N/A | £47.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £495.26k | £761.33k | £730.59k | £894.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £149.80k | £49.40k | £213.63k | £469.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £894.97k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £847 | £87 | £36 | £2.06k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £603.04k | £656.30k | £899.69k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £11.43k | £4.72k | £15.41k | £15.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £855 | £525 | £600 | £3.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.